Eismo saugumo komisija
Eismo saugumo komisija vykdo šias funkcijas:
-
Kontroliuoja Eismo saugumo programos įgyvendinimą;
-
Analizuoja eismo būklę mieste ir teikia išvadas;
-
Svarsto valstybinio administravimo subjektų, Savivaldybės administravimo subjektų, visuomeninių organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus, prašymus ir skundus, susijusius su saugaus eismo organizavimu mieste;
-
Sprendžia kitus su eismo saugumu susijusius klausimus.
Eismo saugumo komisijos sudėtis:
1. Algirdas Kamarauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras (komisijos pirmininkas);
2. Mindaugas Džermeika – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininkas (pakaitinis narys – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus vyriausiais specialistas Aurelijus Jankauskas);
3. Kastytis Macijauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas;
4. Marijus Mockus – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas;
5. Rimantas Mockus – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriaus vedėjas;
6. Saulius Ružinskas – Lietuvos dviratininkų bendrijos tarybos narys;
7. Andrius Žukas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Komisijos sekretorius – Vidmantas Paliakas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas.
Komisijos nuostatai Komisijos sudėties ir nuostatų pakeitimas
Komisijos posėdžių darbotvarkės:
2023-06-02; 2023-06-27; 2023-07-25; 2023-08-24; 2023-09-21; 2023-10-19; 2023-12-07;
Komisijos posėdžių protokolai:
2014–2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
2014-12-04 | 2016-02-24 | 2017-01-19 | 2018-02-15 | 2019-01-24 | 2020-02-25 (priedas) | 2021-02-18 | 2022-01-27 | 2023-01-12 |
2015-01-22 | 2016-03-04 | 2017-03-09 | 2018-03-28 | 2019-03-28 | 2020-04-28 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2023-02-23 (priedas) |
2015-04-02 | 2016-04-29 | 2017-05-11 | 2018-05-03 | 2019-06-13 | 2020-05-20 | 2021-05-20 | 2022-05-27 | 2023-03-16 |
2015-05-14 | 2016-07-26 | 2017-07-20 | 2018-06-07 | 2019-11-14 | 2020-06-18 | 2021-06-29 | 2022-07-26 (įgalioj.) | 2023-03-30 |
2015-07-02 | 2016-09-29 | 2017-10-26 | 2018-07-25 | 2019-12-12 | 2020-07-23 | 2021-09-23 | ||
2015-07-14 | 2016-12-01 | 2018-08-28 | 2020-09-10 | 2021-11-18 | 2022-10-27 | 2023-04-13 | ||
2015-08-07 | 2018-10-16 | 2020-11-05 (priedas) | ||||||
2015-09-28 | 2018-11-22 | 2020-12-16 | 2022-12-22 | |||||
2015-12-08 | 2023-07-25 | |||||||
2023-12-07 priedas |